CARLOOP AUTOMOTIVE SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Ramon y Cajal, 5
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARLOOP AUTOMOTIVE SERVICES SL
CIF B88380753
Capital Social 6533.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 01/05/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CARLOOP AUTOMOTIVE SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARLOOP AUTOMOTIVE SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alen Iglesias Guillermo | Administrador Solidario | 07/02/2020 | 24/08/2021 |
Fernandez Orgaz Abel | Liquidador | 24/08/2021 | 24/08/2021 |
Vidal Pardo Antonio | Administrador Solidario | 07/02/2020 | 24/08/2021 |
Vidal Pardo Antonio | Administrador Unico | 03/05/2019 | 07/02/2020 |
ACTOS BORME DE CARLOOP AUTOMOTIVE SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 33, S 8, H M 694677, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 33, S 8, H M 694677, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 33, S 8, H M 694677, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 33, S 8, H M 694677, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 32, S 8, H M 694677, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 533,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.533,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 32, S 8, H M 694677, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 32, S 8, H M 694677, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 32, S 8, H M 694677, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 32, S 8, H M 694677, I/A 1 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Dirección:C/ RAMON Y CAJAL 5 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:01/05/19
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39100 , F 32, S 8, H M 694677, I/A 1 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28