CARLES I BONAVIDA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Joan Amic, 10
Código Postal 43500
Municipio Tortosa
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARLES I BONAVIDA CONSULTING SL
CIF B55511620
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 17/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARLES I BONAVIDA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARLES I BONAVIDA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonavida Baiges Enric | Liquidador | 20/03/2015 | 20/03/2015 |
Bonavida Baiges Enric | Administrador Unico | 13/12/2010 | 20/03/2015 |
Bonavida Baiges Enric | Administrador Mancomunado | 17/05/2010 | 13/12/2010 |
Carles Carles Adrian | Administrador Mancomunado | 17/05/2010 | 13/12/2010 |
ACTOS BORME DE CARLES I BONAVIDA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 3 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 3 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 3 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 3 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 2 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 2 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 57, S 8, H T 41457, I/A 2 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 55, S 8, H T 41457, I/A 1 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-43
Dirección:C/ JOAN AMIC 10 (TORTOSA)
Comienzo de operaciones:17/05/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA INSTALACION, REPARACION, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y DIGITALES.- LA PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 55, S 8, H T 41457, I/A 1 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-43