CARLANDRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Faro, S/N
Código Postal 30500
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARLANDRE SL
CIF B73159923
Capital Social 695275.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARLANDRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARLANDRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Alonso Alcaraz | Administrador Unico | 09/01/2014 | 28/10/2022 |
Carlos Alonso Alcazar | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
Carlos Alonso Alcazar | Apoderado | 28/10/2022 | |
Carlos Alonso Alcazar | Liquidador | 16/07/2012 | 09/01/2014 |
Carlos Alonso Alcazar | Administrador Unico | 09/11/2010 | 16/07/2012 |
Maria Victoria Alonso Alcazar | Administrador Unico | 09/11/2010 |
ACTOS BORME DE CARLANDRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 16 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 16 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 16 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 16 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-30
Capital Anterior: | 345.275,00 | Euros |
Aumento de capital: | 350.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 695.275,00 | Euros |
Porcentaje: | 101,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 15 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-30
- SE MODIFICA EL APARTADO V DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 14 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-30
Capital Anterior: | 445.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 99.825,00 | Euros |
Capital Actual: | 345.275,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 14 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-30
Capital Anterior: | 580.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 135.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 445.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 81, S 8, H MU 37265, I/A 13 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-30
Capital Anterior: | 635.700,00 | Euros |
Disminución de capital | 55.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 580.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 87, S 8, H MU 37265, I/A 12 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-30
Capital Anterior: | 350.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 285.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 635.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 81,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 87, S 8, H MU 37265, I/A 11 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-30