CARIBBEAN DOMINICAN DISTILLERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Puntia, 18
Código Postal 17857
Municipio Sant Joan les Fonts
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARIBBEAN DOMINICAN DISTILLERS SL
CIF B55053201
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 09/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario COMERCIAL MASOLIVER SA
VINCULACIONES DE CARIBBEAN DOMINICAN DISTILLERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARIBBEAN DOMINICAN DISTILLERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL MASOLIVER SA | Socio Unico | 02/11/2009 | 29/01/2021 |
HOLDING MASOLIVER OLIVAS SL | Administrador Unico | 17/03/2011 | 29/01/2021 |
HOLDING MASOLIVER OLIVAS SL | Liquidador | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
Joel Masoliver Olivas | Apoderado Solidario | 17/03/2011 | 29/01/2021 |
Maria Coral Olivas Fontfreda | Apoderado Solidario | 17/03/2011 | 29/01/2021 |
Alejandra Masoliver Olivas | Administrador Solidario | 02/11/2009 | 17/03/2011 |
Joel Masoliver Olivas | Administrador Solidario | 02/11/2009 | 17/03/2011 |
Maria Coral Olivas Fontfreda | Administrador Solidario | 02/11/2009 | 17/03/2011 |
Ramon Masoliver Jorda | Administrador Solidario | 02/11/2009 | 17/03/2011 |
ACTOS BORME DE CARIBBEAN DOMINICAN DISTILLERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 68, S 8, H GI 49112, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 68, S 8, H GI 49112, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 68, S 8, H GI 49112, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 68, S 8, H GI 49112, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 68, S 8, H GI 49112, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 67, S 8, H GI 49112, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 67, S 8, H GI 49112, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 67, S 8, H GI 49112, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 67, S 8, H GI 49112, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-17