CARGOCICLOS BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Practicante Pedro Pardo Sanchez, 2
Código Postal 30100
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social CARGOCICLOS BARCELONA SL
CIF B65631079
Capital Social 43832.0 Euros
Actividad Otras actividades postales y de correos
Fecha de Constitución 02/09/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario REDYSER TRANSPORTE SL
VINCULACIONES DE CARGOCICLOS BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARGOCICLOS BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ana Perez Perez | Apoderado Solidario | 28/05/2018 | 23/11/2018 |
Ana Perez Perez | Apoderado Solidario | 29/05/2018 | 23/11/2018 |
Ernesto Marti Coello | Apoderado Mancomunado | 28/05/2018 | 23/11/2018 |
Fernando Martinez-del-peral Cagigal | Apoderado Mancomunado | 28/05/2018 | 23/11/2018 |
Fernando Martinez-del-peral Cagigal | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2018 | 23/11/2018 |
Fornies Cerrada Gonzalo | Secretario | 27/02/2014 | 23/11/2018 |
Fornies Cerrada Gonzalo | Consejero | 27/02/2014 | 23/11/2018 |
Fornies Cerrada Gonzalo | Apoderado Solidario | 27/02/2014 | 23/11/2018 |
Francisco Jose Toledo Romero | Apoderado Mancomunado | 28/05/2018 | 23/11/2018 |
Francisco Jose Toledo Romero | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2018 | 23/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARGOCICLOS BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 83, S 8, H MU 93410, I/A 9 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2019-13-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 83, S 8, H MU 93410, I/A 9 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2019-13-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 83, S 8, H MU 93410, I/A 8 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 135, S 8, H MU 93410, I/A 7 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 135, S 8, H MU 93410, I/A 6 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 134, S 8, H MU 93410, I/A 5 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 134, S 8, H MU 93410, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 134, S 8, H MU 93410, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 134, S 8, H MU 93410, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 120, S 8, H MU 93410, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-30