CARGO FRESH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Villaverde A Vallecas, Km. 3,800
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARGO FRESH SL
CIF B85491579
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 11/07/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario NOVINVERSION SL
VINCULACIONES DE CARGO FRESH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARGO FRESH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVINVERSION SL | Socio Unico | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Angel | Liquidador Solidario | 03/06/2016 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Angel | Secretario | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Angel | Consejero Delegado Solidario | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Angel | Consejero | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Jose Joaquin | Liquidador Solidario | 03/06/2016 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Jose Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Jose Joaquin | Presidente | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Jose Joaquin | Consejero | 11/08/2014 | 03/06/2016 |
Rey Rodriguez Ramon | Liquidador Solidario | 03/06/2016 | 03/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARGO FRESH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 15, S 8, H M 467070, I/A 8 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 15, S 8, H M 467070, I/A 8 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 15, S 8, H M 467070, I/A 8 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 15, S 8, H M 467070, I/A 8 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 15, S 8, H M 467070, I/A 7 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 13, S 8, H M 467070, I/A 6 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 13, S 8, H M 467070, I/A 6 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 13, S 8, H M 467070, I/A 6 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 13, S 8, H M 467070, I/A 5 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25911 , F 13, S 8, H M 467070, I/A 5 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28