CARGA SL - EXTINGUIDA
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social CARGA SL
CIF B15057359
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Propietario APROLIS IBERIA SA
VINCULACIONES DE CARGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APROLIS IBERIA SA | Socio Unico | 25/02/2010 | 29/07/2010 |
Faraldo Pardo Emilio | Apoderado | 15/04/2009 | 29/07/2010 |
Martinez Gonzalez Tablas Angel | Administrador Unico | 29/07/2010 | |
Faraldo Pardo Emilio | Apoderado Solidario | 15/04/2009 |
ACTOS BORME DE CARGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 38 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 38 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 38 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-109-15
- Adquiere el carácter de UNIPERSONAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 36 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 36 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 35 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 199, S 8, H C 11800, I/A 35 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-15