CAREER MANAGEMENT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Cerro de los Gamos, 3
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAREER MANAGEMENT SA
CIF A81510885
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez Sanchez Enrique
Propietario LEE HECHT HARRISON SL
VINCULACIONES DE CAREER MANAGEMENT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAREER MANAGEMENT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barricat Beascoechea Iker | Consejero | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
LEE HECHT HARRISON SL | Socio Unico | 21/09/2009 | 08/01/2013 |
Sanchez Sanchez Enrique | Presidente | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Sanchez Sanchez Enrique | Consejero | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Soler Perez Santiago | Secretario | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Soler Perez Santiago | Consejero | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Alonso Rotaeche Martin | Consejero | 28/01/2010 | 20/10/2011 |
Alonso Rotaeche Martin | Apoderado | 20/10/2011 | |
Sanchez Sanchez Enrique | Presidente | 28/01/2010 | 20/10/2011 |
Sanchez Sanchez Enrique | Consejero | 28/01/2010 | 20/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAREER MANAGEMENT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 212, S 8, H M 177816, I/A 34 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 212, S 8, H M 177816, I/A 34 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DENOMINADA " CREACION ASESORIA Y DESARROLLO SL " , ANTERIORMENTE DENOMINADA " ALTEDIA ESPAÑA SL "
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 212, S 8, H M 177816, I/A 34 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 212, S 8, H M 177816, I/A 33 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 212, S 8, H M 177816, I/A 33 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 212, S 8, H M 177816, I/A 33 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 211, S 8, H M 177816, I/A 32 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15654 , F 211, S 8, H M 177816, I/A 32 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28