CARDANDO LANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Atalaya, 9
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARDANDO LANA SL
CIF B86434362
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 27/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Enjuto Quinn Maria Alejandra
VINCULACIONES DE CARDANDO LANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARDANDO LANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Enjuto Quinn Maria Alejandra | Socio Unico | 05/04/2013 | 06/10/2020 |
Hernando De Larramendi Samaniego Alvaro | Liquidador | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
Hernando De Larramendi Samaniego Alvaro | Administrador Unico | 05/04/2013 | 06/10/2020 |
Enjuto Quinn Maria Alejandra | Administrador Solidario | 29/03/2012 | 05/04/2013 |
Velasco De Dios Gloria Maria | Apoderado | 10/07/2012 | 05/04/2013 |
Velasco De Dios Laura | Administrador Solidario | 29/03/2012 | 05/04/2013 |
ACTOS BORME DE CARDANDO LANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 23, S 8, H M 536295, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 23, S 8, H M 536295, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 23, S 8, H M 536295, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 23, S 8, H M 536295, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 23, S 8, H M 536295, I/A 4 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 22, S 8, H M 536295, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 22, S 8, H M 536295, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 22, S 8, H M 536295, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 22, S 8, H M 536295, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29808 , F 22, S 8, H M 536295, I/A 2 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28