CARCASSONE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Sils, S/N
Código Postal 17430
Municipio Santa Coloma de Farners
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARCASSONE SL
CIF B61946505
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único LOCTAL BCN SL
VINCULACIONES DE CARCASSONE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARCASSONE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOCTAL BCN SL | Administrador Unico | 30/04/2010 | 11/06/2012 |
Maria Jose Planells Pages | Apoderado | 11/06/2010 | 11/06/2012 |
Planas Casalprim Francesc De Paula | REPR.143 RRM | 30/04/2010 | 11/06/2012 |
Planas Casalprim Francisco De Paula | Administrador | 30/04/2010 |
ACTOS BORME DE CARCASSONE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 105, S 8, H GI 50228, I/A 6 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 105, S 8, H GI 50228, I/A 6 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-117-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 104, S 8, H GI 50228, I/A 5 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-17
- CTRA DE SILS S/N (SANTA COLOMA DE FARNERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 103, S 8, H GI 50228, I/A 4 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-17
- Otras modificaciones estatutarias: ART.18.-MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31861 , F 197, S 8, H B 198964, I/A 3 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31861 , F 197, S 8, H B 198964, I/A 3 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31861 , F 197, S 8, H B 198964, I/A 3 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-08