CARBU-SAFOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Alcalde Juan Sancho, 13
Código Postal 46780
Municipio Oliva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARBU-SAFOR SL
CIF B98682446
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 03/11/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARBU-SAFOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARBU-SAFOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barber Catala Isabel | Presidente | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Barber Catala Isabel | Consejero | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Garcia Astilleros Fernandez Bermejo Maria Raquel | Secretario | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Garcia Astilleros Fernandez Bermejo Maria Raquel | Consejero | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Garcia Astilleros Fernandez Bermejo Maria Raquel | Liquidador Unico | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
Tomas Bañuls Felix | Vicepresidente | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Tomas Bañuls Felix | Consejero | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Tomas Barber Felix Ramon | Consejero Delegado | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Tomas Barber Felix Ramon | Consejero | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
Tomas Barber Francisco Javier | Consejero | 14/11/2014 | 27/06/2022 |
ACTOS BORME DE CARBU-SAFOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 192, S 8, H V 162187, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 192, S 8, H V 162187, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 192, S 8, H V 162187, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 192, S 8, H V 162187, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 192, S 8, H V 162187, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 189, S 8, H V 162187, I/A 1 H (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 189, S 8, H V 162187, I/A 1 H (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 189, S 8, H V 162187, I/A 1 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-46
Dirección:PASEO ALCALDE JUAN SANCHO 13-14 - ENTRESUELO (OLIVA)
Comienzo de operaciones:03/11/14
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:El comercio al por menor y al por mayor de gasóleos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 189, S 8, H V 162187, I/A 1 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-46