CARBONES BESCOS Y GALVE SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social CARBONES BESCOS Y GALVE SA
CIF A50083294
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARBONES BESCOS Y GALVE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARBONES BESCOS Y GALVE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asin Berges Pablo Antonio | Liquidador Solidario | 19/05/2012 | 31/01/2014 |
Galve Pelayo Pedro | Liquidador Solidario | 19/05/2012 | 31/01/2014 |
Asin Berges Pablo Antonio | Secretario | 26/10/2010 | 19/05/2012 |
Asin Berges Pablo Antonio | Consejero | 26/10/2010 | 19/05/2012 |
Bescos Olaizola Maria- Pilar | Consejero | 26/10/2010 | 19/05/2012 |
Galve Pelayo Pedro | Presidente | 26/10/2010 | 19/05/2012 |
Galve Pelayo Pedro | Consejero | 26/10/2010 | 19/05/2012 |
Sancho Laloya Mercedes | Consejero | 26/10/2010 | 19/05/2012 |
Asin Baurre Domingo | Secretario | 26/10/2010 | |
Asin Baurre Domingo | Consejero | 26/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARBONES BESCOS Y GALVE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 13 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 12 (19/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 12 (19/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-50
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 12 (19/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-120-50
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 11 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-50
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 11 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-50
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 86, S 8, H Z 12308, I/A 11 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-210-50