CARBALLAL & RIBADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Vista Alegre, 27
Código Postal 27500
Municipio Chantada
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARBALLAL & RIBADA SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Fecha de Constitución 28/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CARBALLAL & RIBADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARBALLAL & RIBADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Lopez Patricia | Administrador Unico | 01/08/2014 | 16/02/2016 |
Calvo Lopez Patricia | Liquidador | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
Calvo Mendez Manuel | Administrador Mancomunado | 07/02/2014 | 01/08/2014 |
Perez Rodriguez Manuel | Administrador Mancomunado | 07/02/2014 | 01/08/2014 |
ACTOS BORME DE CARBALLAL & RIBADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 188, S 8, H LU 17572, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 188, S 8, H LU 17572, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 188, S 8, H LU 17572, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 188, S 8, H LU 17572, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-27
- C/ VISTA ALEGRE 27 BAJO (CHANTADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 187, S 8, H LU 17572, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 187, S 8, H LU 17572, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 187, S 8, H LU 17572, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 187, S 8, H LU 17572, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933, L 3933, F 160, S 8, H PO 56145, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-36
Dirección:LUGAR LUGAR DE CARBALLAL 10 - BARRIO DE SANDE- PA (ARBO)
Comienzo de operaciones:28/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación y comercialización de vinos, productos alimenticios y sus derivados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933, L 3933, F 160, S 8, H PO 56145, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-36