CARABA FOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rey Juan Carlos I, 73
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Razón Social CARABA FOOD SL
CIF B85294148
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 05/12/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Romero Muñoz Alberto
Propietario VELERIN PROYECT SL
VINCULACIONES DE CARABA FOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARABA FOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Muñoz Alberto | Administrador Unico | 18/08/2011 | 20/03/2019 |
Romero Muñoz Ismael | Apoderado | 05/10/2011 | 20/03/2019 |
VELERIN PROYECT SL | Socio Unico | 07/07/2016 | 20/03/2019 |
GAVIOLA FOOD SL | Administrador Unico | 07/04/2011 | 18/08/2011 |
Romero Muñoz Alberto | Representante | 07/04/2011 | 18/08/2011 |
Jimenez Ramirez Diego | Administrador Mancomunado | 07/04/2011 | |
Romero Muñoz Alberto | Administrador Mancomunado | 07/04/2011 |
ACTOS BORME DE CARABA FOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 210, S 8, H M 451327, I/A 8 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 210, S 8, H M 451327, I/A 8 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 210, S 8, H M 451327, I/A 7 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 98, S 8, H M 451327, I/A 6 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 98, S 8, H M 451327, I/A 5 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 98, S 8, H M 451327, I/A 5 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 97, S 8, H M 451327, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 97, S 8, H M 451327, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25063 , F 97, S 8, H M 451327, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-28