CAPRILE SABOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Canillas, 144
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CAPRILE SABOR SL
CIF B86618352
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 19/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Hernandez Erick
VINCULACIONES DE CAPRILE SABOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPRILE SABOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Hernandez Erick | Administrador Unico | 25/02/2014 | 22/01/2024 |
Hernandez Mayoral Sonsoles | Administrador Unico | 20/12/2012 | 25/02/2014 |
ACTOS BORME DE CAPRILE SABOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 212, S 8, H M 546016, I/A 4 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- CONCLUSION DEL CONCURSO de la mercantil "CAPRILE SABOR SL", cesando todos los efectos de la declaración de concurso. Cierre definitivo de la hoja registral de conformidad con el articulo 720.2 TRLC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 212, S 8, H M 546016, I/A 4 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Declaración de la apertura del procedimiento especial de la Sociedad 'CAPRILE SABOR SL'. 2.- Tipo de procedimiento especial: Proceso de liquidación. Se solicita la conclusión por insuficiencia de masa y sin bienes susceptibles de liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 211, S 8, H M 546016, I/A A (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-28
- CTRA CANILLAS 144 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 211, S 8, H M 546016, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 211, S 8, H M 546016, I/A 2 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 211, S 8, H M 546016, I/A 2 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 210, S 8, H M 546016, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Dirección:C/ VIRGEN DE LOURDES 18, 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/12/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:TURISMO , HOSTELERIA Y RESTAURACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 210, S 8, H M 546016, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28