CAPQUERS INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAPQUERS INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAPQUERS INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPQUERS INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 12/01/2016 | 21/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/08/2009 | 21/12/2022 |
Galan Garcia Felipe | Consejero | 21/02/2019 | 21/12/2022 |
Galan Garcia Felipe | Presidente | 21/02/2019 | 21/12/2022 |
Galan Garcia Felipe | Apoderado | 17/12/2018 | 21/12/2022 |
Galan Garcia Felipe | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Madridano Lopez Pedro | Consejero | 21/02/2019 | 21/12/2022 |
Mendivil Ruas Pablo Luis | Consejero | 21/02/2019 | 21/12/2022 |
Mendivil Ruas Pablo Luis | Secretario No Consejero | 17/12/2018 | 21/12/2022 |
Ortuño Suque Sergio | Secretario No Consejero | 26/11/2009 | 21/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAPQUERS INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 38 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 38 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 38 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 38 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 38 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 37 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 223, S 8, H M 261348, I/A 36 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 222, S 8, H M 261348, I/A 35 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 222, S 8, H M 261348, I/A 35 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22793 , F 222, S 8, H M 261348, I/A 34 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28