CAPITOLIUM ARTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espalter, 7
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAPITOLIUM ARTE SL
CIF B88609706
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAPITOLIUM ARTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPITOLIUM ARTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garzon Da Silva Israel | Administrador Unico | 06/09/2021 | 10/06/2022 |
Garzon Da Silva Israel | Liquidador | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
Garzon Da Silva Israel | Administrador Solidario | 16/07/2020 | 06/09/2021 |
Zito Filippo Emerico | Administrador Solidario | 16/07/2020 | 06/09/2021 |
ACTOS BORME DE CAPITOLIUM ARTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
- C/ ESPALTER 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 2 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 2 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 2 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 2 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 43, S 8, H M 721450, I/A 2 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 40, S 8, H M 721450, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28