CAPITALMINDS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montecarlo, 7
Código Postal 28936
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAPITALMINDS SL
CIF B86106721
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 02/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAPITALMINDS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPITALMINDS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Goitia Angel Ildefonso | Administrador Unico | 02/01/2018 | 04/01/2018 |
Lopez Goitia Angel Ildefonso | Representante | 04/01/2018 | 04/01/2018 |
Garcia Nieto Juan Pablo | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 02/01/2018 |
Lopez Goitia Angel Ildefonso | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 02/01/2018 |
ACTOS BORME DE CAPITALMINDS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 138, S 8, H M 511008, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 138, S 8, H M 511008, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 138, S 8, H M 511008, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 138, S 8, H M 511008, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
- C/ MONTECARLO 7, - ESCALERA DERECHA, 2º-C (MOSTOLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 137, S 8, H M 511008, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 137, S 8, H M 511008, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 137, S 8, H M 511008, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 137, S 8, H M 511008, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 134, S 8, H M 511008, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Dirección:AVDA DE BETANZOS 19 1º 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/12/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS POR INTERNET, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO Y CONSULTORIA TECNICA, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28376 , F 134, S 8, H M 511008, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28