CAPALAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Quadrado, 1
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social CAPALAMAR SL
CIF B57352494
Fecha de Constitución 27/05/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CAPALAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPALAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcelo Tortell Jaime | Administrador Mancomunado | 06/05/2009 | 03/01/2023 |
Barcelo Tortell Jaime | Liquidador Mancomunado | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Riera Mestre Jaime | Administrador Mancomunado | 20/11/2012 | 03/01/2023 |
Riera Mestre Jaime | Liquidador Mancomunado | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Alba Martorell Jaime | Administrador Mancomunado | 06/05/2009 | 20/11/2012 |
Alba Martorell Jaime | Administrador Unico | 06/05/2009 |
ACTOS BORME DE CAPALAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 109, S 8, H PM 51084, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 109, S 8, H PM 51084, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 109, S 8, H PM 51084, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 109, S 8, H PM 51084, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 108, S 8, H PM 51084, I/A 5 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 108, S 8, H PM 51084, I/A 5 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-18-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 108, S 8, H PM 51084, I/A 4 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-07