CANTTIER INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SLP - EXTINGUIDA
Provincia Las Palmas
Razón Social CANTTIER INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SLP
CIF B35378744
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
VINCULACIONES DE CANTTIER INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANTTIER INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Galtier Jose Antonio | Administrador Solidario | 19/02/2015 | |
Cabrera Galtier Jose Antonio | Soc.Prof. | 23/01/2009 | 19/02/2015 |
Cantero Juarez Antonio | Administrador Solidario | 19/02/2015 | |
Cantero Juarez Antonio | Liquidador | 19/02/2015 | 19/02/2015 |
Cantero Juarez Antonio | Soc.Prof. | 23/01/2009 | 19/02/2015 |
ACTOS BORME DE CANTTIER INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 155, S 8, H GC 11315, I/A 6 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 155, S 8, H GC 11315, I/A 6 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 155, S 8, H GC 11315, I/A 6 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 155, S 8, H GC 11315, I/A 6 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-35
- Las actividades propias del ejercicio de la ingeniería industrial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 119, S 8, H GC 11315, I/A 5 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-35
- Adaptada a la ley 2/2007 de sociedades profesionales la sociedad CANTTIER INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA profesional con fecha 02/12/2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 119, S 8, H GC 11315, I/A 5 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 119, S 8, H GC 11315, I/A 5 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-35