CANTERAS EL FATO SL - EXTINGUIDA
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Razón Social CANTERAS EL FATO SL
CIF B30269419
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CANTERAS EL FATO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANTERAS EL FATO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Martinez Martinez | Liquidador Mancomunado | 16/01/2018 | 23/09/2020 |
Alfonso Martinez Ortuño | Liquidador Mancomunado | 16/01/2018 | 23/09/2020 |
Alfonso Martinez Martinez | Administrador Mancomunado | 28/10/2011 | 16/01/2018 |
Alfonso Martinez Ortuño | Administrador Mancomunado | 28/10/2011 | 16/01/2018 |
Antonio Martinez Contreras | Administrador Solidario | 28/10/2011 | |
Pascual Martinez Contreras | Administrador Solidario | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE CANTERAS EL FATO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 7 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 7 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 5 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 5 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 124, S 8, H MU 1956, I/A 5 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30