CANTABRIA RADIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santander, 1
Código Postal 39700
Municipio Castro-Urdiales
Provincia Cantabria
Razón Social CANTABRIA RADIO SL
CIF B39434964
Actividad Actividades de radiodifusión
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CANTABRIA RADIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANTABRIA RADIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aresti Nuñez Francisco | Administrador Solidario | 20/09/2011 | 06/03/2014 |
Lopez Casas Alfonso | Administrador Solidario | 06/03/2014 | |
Lopez Casas Alfonso | Liquidador Unico | 06/03/2014 | 06/03/2014 |
Villanueva Rodriguez Salvador | Apoderado | 28/02/2013 | 06/03/2014 |
Vela Teruel Francisco | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 20/09/2011 |
De Arriba Crego Julian | Administrador Solidario | 11/08/2010 |
ACTOS BORME DE CANTABRIA RADIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 161, S 8, H S 9102, I/A 8 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 161, S 8, H S 9102, I/A 8 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 161, S 8, H S 9102, I/A 8 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 161, S 8, H S 9102, I/A 8 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 161, S 8, H S 9102, I/A 8 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 161, S 8, H S 9102, I/A 7 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 160, S 8, H S 9102, I/A 6 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 160, S 8, H S 9102, I/A 6 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-39