CANTABRA DE INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Pereda, 9
Código Postal 39004
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social CANTABRA DE INVERSIONES SA
CIF A39013099
Capital Social 5.343123E7 Euros
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Matarranz Sanz De Madrid Victor
Propietario BANCO SANTANDER SA
VINCULACIONES DE CANTABRA DE INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANTABRA DE INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Socio Unico | 09/07/2024 | 06/08/2024 |
Beltran Garcia Echaniz Carlos | Secretario No Consejero | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
Beltran Garcia Echaniz Carlos | Apoderado Mancomunado | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
Bernardez Gumiel Antonio | Consejero | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
Bernardez Gumiel Antonio | Apoderado Mancomunado | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
Cepeda Fernandez Miranda Ignacio | Vicepresidente | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
Cepeda Fernandez Miranda Ignacio | Consejero | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
Cepeda Fernandez Miranda Ignacio | Apoderado Mancomunado | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/11/2009 | 06/08/2024 |
Matarranz Sanz De Madrid Victor | Presidente | 12/08/2019 | 06/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CANTABRA DE INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1699, I/A 34 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1699, I/A 34 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1699, I/A 33 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 128, S 8, H S 1699, I/A 32 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 128, S 8, H S 1699, I/A 31 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 128, S 8, H S 1699, I/A 30 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-39
Capital Anterior: | 104.556.945,00 | Euros |
Disminución de capital | 51.125.715,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.431.230,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 127, S 8, H S 1699, I/A 29 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 127, S 8, H S 1699, I/A 28 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 127, S 8, H S 1699, I/A 27 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 126, S 8, H S 1699, I/A 26 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-39