CANPICA SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Magallanes, 63
Código Postal 07458
Municipio Santa Margalida
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANPICA SPORT SL
CIF B57614562
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 06/04/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CANPICA SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANPICA SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bautista Fernandez Jose Ramon | Liquidador | 03/05/2012 | 03/05/2012 |
Bautista Fernandez Jose Ramon | Administrador Solidario | 26/02/2010 | 03/05/2012 |
Capo Fuster Miguel | Administrador Solidario | 26/02/2010 | 03/05/2012 |
Bautista Fernandez Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 29/04/2009 | 26/02/2010 |
Capo Fuster Miguel | Administrador Mancomunado | 29/04/2009 | 26/02/2010 |
ACTOS BORME DE CANPICA SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 209, S 8, H PM 63910, I/A 3 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 209, S 8, H PM 63910, I/A 3 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 209, S 8, H PM 63910, I/A 3 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 209, S 8, H PM 63910, I/A 3 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 208, S 8, H PM 63910, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 208, S 8, H PM 63910, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 208, S 8, H PM 63910, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 208, S 8, H PM 63910, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-07