CANJA DESENVOLUPAMENT FAMILIAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl del Nen de Les Oques, 2
Código Postal 43202
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANJA DESENVOLUPAMENT FAMILIAR SL
CIF B01660265
Capital Social 809600.0 Euros
Fecha de Constitución 22/06/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Llop Tous Jordi
VINCULACIONES DE CANJA DESENVOLUPAMENT FAMILIAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANJA DESENVOLUPAMENT FAMILIAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llop Agramunt Laura | Liquidador Mancomunado | 22/06/2021 | 22/06/2021 |
Llop Agramunt Pau | Liquidador Mancomunado | 22/06/2021 | 22/06/2021 |
Llop Tous Joan | Apoderado | 16/09/2020 | 22/06/2021 |
Llop Tous Jordi | Socio Unico | 09/10/2020 | 22/06/2021 |
Sugrañes Liñana Joan Baptista | Administrador Unico | 22/07/2020 | 22/06/2021 |
ACTOS BORME DE CANJA DESENVOLUPAMENT FAMILIAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 113, S 8, H T 55823, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 113, S 8, H T 55823, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-43
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 113, S 8, H T 55823, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 113, S 8, H T 55823, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 113, S 8, H T 55823, I/A 3 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 112, S 8, H T 55823, I/A 2 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 110, S 8, H T 55823, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-43
Dirección:PLAZA DEL NEN DE LES OQUES 2 BAJOS (REUS)
Comienzo de operaciones:22/06/20
Capital:809.600,00 Euros
Objeto social:La tenencia y gestión de participaciones en otras sociedades como sociedad holding. El arrendamiento, mantenimiento, conservación, reparación y promoción inmobiliarias de todo tipo de inmuebles, la compra-venta de edificaciones, totales o parciales, construidas directamente o por terceros, la compra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 110, S 8, H T 55823, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-43