CANINTER SHIPPING SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Morote, 6
Código Postal 35007
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social CANINTER SHIPPING SA
CIF A35121482
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CANINTER SHIPPING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANINTER SHIPPING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Medina Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Diaz Medina Manuel | Secretario | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Diaz Medina Manuel | Consejero | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Gonzalez Garcia Carmen | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Gonzalez Garcia Carmen | Vicepresidente | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Gonzalez Garcia Carmen | Consejero | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Shinya Osawa | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Shinya Osawa | Presidente | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Shinya Osawa | Consejero | 07/04/2014 | 15/12/2015 |
Shinya Osawa | Liquidador | 15/12/2015 | 15/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CANINTER SHIPPING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 17 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 17 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 17 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-35
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 17 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-35
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 16 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-35
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 16 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-35
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 49, S 8, H GC 3291, I/A 16 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-35