CANDY SALE CART SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Villa Marina, 1
Código Postal 11540
Municipio Sanlúcar de Barrameda
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANDY SALE CART SL
CIF B72198302
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos
Fecha de Constitución 03/10/2011
Página Web www.elcarritodelaschuches.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Villalobos Camacho Maria Inmaculada
VINCULACIONES DE CANDY SALE CART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANDY SALE CART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villalobos Camacho Maria Inmaculada | Socio Unico | 24/04/2017 | 14/01/2022 |
Villalobos Camacho Maria Inmaculada | Administrador Unico | 24/04/2017 | 14/01/2022 |
Villalobos Camacho Maria Inmaculada | Liquidador | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
JUJUCA SANLUCAR SL | Administrador Mancomunado | 18/10/2011 | 24/04/2017 |
Villalobos Camacho Maria Inmaculada | Administrador Mancomunado | 18/10/2011 | 24/04/2017 |
ACTOS BORME DE CANDY SALE CART SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-11
- C/ VILLA MARINA 1 (SANLUCAR DE BARRAMEDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 194, S 8, H CA 42478, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 192, S 8, H CA 42478, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-11