CANDEN TOWN SHOES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Reina Victoria, 128
Código Postal 03201
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANDEN TOWN SHOES SL
CIF B54670104
Capital Social 29700.0 Euros
Actividad Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor
Fecha de Constitución 16/11/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CANDEN TOWN SHOES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANDEN TOWN SHOES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Meroño Cayetano | Liquidador | 30/01/2020 | 30/01/2020 |
Gimenez Meroño Cayetano | Administrador Mancomunado | 25/02/2013 | 30/01/2020 |
Gimenez Meroño Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 25/02/2013 | 30/01/2020 |
ACTOS BORME DE CANDEN TOWN SHOES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 71, S 8, H A 133704, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 71, S 8, H A 133704, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 71, S 8, H A 133704, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 71, S 8, H A 133704, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-03
Capital Anterior: | 28.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 71, S 8, H A 133704, I/A 2 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 69, S 8, H A 133704, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-03
Dirección:C/ REINA VICTORIA 128 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:16/11/12
Capital:28.500,00 Euros
Objeto social:La compraventa, tenencia de licencia y sublicencias, así como la gestión de derechos de propiedad industrial e intelectual. La fabricación, comercialización, importación y exportación de todo tipo de calzado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 69, S 8, H A 133704, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-03