CANDELA PROD MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 167
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANDELA PROD MANAGEMENT SL
CIF B66704388
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 01/03/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CANDELA PROD MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANDELA PROD MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Enfedaque Quesada Omar | Apoderado Solidario | 13/11/2020 | 05/04/2024 |
Enfedaque Quesada Omar | Administrador Mancomunado | 13/11/2020 | 05/04/2024 |
Enfedaque Quesada Omar | Liquidador | 05/04/2024 | 05/04/2024 |
Juvilla Tornay Juan | Administrador Mancomunado | 08/02/2016 | 05/04/2024 |
Juvilla Tornay Juan | Apoderado Solidario | 16/03/2016 | 05/04/2024 |
Tornay Juvilla Joan | Apoderado Solidario | 13/11/2020 | 05/04/2024 |
Tornay Juvilla Joan | Administrador Mancomunado | 13/11/2020 | 05/04/2024 |
Enfedaque Quesada Omar | Administrador Mancomunado | 08/02/2016 | 13/11/2020 |
Enfedaque Quesada Omar | Apoderado Solidario | 16/03/2016 | 13/11/2020 |
Garcia Carreiro David | Administrador Mancomunado | 08/02/2016 | 13/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CANDELA PROD MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47507 , F 51, S 8, H B 480279, I/A 6 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47507 , F 51, S 8, H B 480279, I/A 6 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47507 , F 51, S 8, H B 480279, I/A 6 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 162, S 8, H B 480279, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
- EL ADMINISTRADOR MANCOMUNADO Y APODERADO DON JUAN JUVILLA TORNAY TRADUJO SU NOMBRE AL CATALAN E INVIRTIO EL ORDEN DE SUS APELLIDOS PASSANDO A LLAMARSE DON JOAN TORNAY JUVILLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 162, S 8, H B 480279, I/A 4 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 162, S 8, H B 480279, I/A 4 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 162, S 8, H B 480279, I/A 4 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
- CL PAU CLARIS Num.167 ESC.B P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 162, S 8, H B 480279, I/A 3 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 160, S 8, H B 480279, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45205 , F 160, S 8, H B 480279, I/A 1 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08