CANARYWIFI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan XXIII, 44
Código Postal 35004
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANARYWIFI SL
CIF B76088483
Capital Social 42060.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 04/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CANARYWIFI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANARYWIFI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Pritchard Rodrigo Leonardo | Liquidador | 27/03/2024 | 27/03/2024 |
Garcia Pritchard Rodrigo Leonardo | Administrador Unico | 15/05/2012 | 27/03/2024 |
IDECNET SA | Socio Unico | 21/01/2013 | 27/03/2024 |
Castellano Sosa Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 01/04/2011 | 15/05/2012 |
Garcia Pritchard Rodrigo Leonardo | Administrador Mancomunado | 01/04/2011 | 15/05/2012 |
Perez Davila Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 01/04/2011 | 15/05/2012 |
Santana Santana Jorge Luis | Administrador Mancomunado | 01/04/2011 | 15/05/2012 |
ACTOS BORME DE CANARYWIFI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 7 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 7 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 7 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 7 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 6 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 5 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-35
Capital Anterior: | 42.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 5 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 92, S 8, H GC 44192, I/A 4 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 91, S 8, H GC 44192, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-35
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.050,00 | Euros |
Porcentaje: | 250,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 91, S 8, H GC 44192, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-35