CANARY CACTUS SA
Razón Social CANARY CACTUS SA
CIF A38278248
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Kropf Norbert
ORGANIGRAMA DE CANARY CACTUS SA
VINCULACIONES DE CANARY CACTUS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANARY CACTUS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 171, S 8, H TF 1911, I/A 9 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 208, S 8, H TF 1911, I/A 8 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-38
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 23. La administración y representación de la entidad en juicio o fuera de él es competencia del Organo de Administración. Por acuerdo de la Junta General, la entidad podrá adoptar alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de órgano de administración: a) Un Administrador ARTICULO 25. Podrá nombrarse suplentes de los Administradores para el caso de que éstos cesen por cualquier causa. Tales suplentes ejercerán el cargo de Administrador por el período pendiente de cumplir por la persona cuya vacante se cubra. El nombramiento y aceptación de los suplentes como ARTICULO 24. Los Administradores ejercerán su cargo por el plazo de 6 años. . ARTICULO 26. RETRIBUCION. El cargo de miembro del órgano de administración será retribuido; los miembros del órgano de administración tendrán como retribución una cantidad fija, cuyo cómputo anual para el conjunto de los miembros del órgano de Administración, en caso de que sean varios, será ARTICULO 27. REGLAS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Cuando la administración y representación de la sociedad se atribuyan a un Consejo de Administración se aplicarán las siguientes normas: 1. Composición. El Consejo estará compuesto por un número mínimo de 3 consejeros y máximo de 9. 2. Cargos. ARTICULO 4. DOMICILIO SOCIAL. El domicilio social queda establecido en Finca Samarines, sin número, GUIMAR, provincia de Santa Cruz de Tenerife. El órgano de administración podrá trasladar el domicilio social a cualquier punto de España, así como acordar la creación, supresión o el traslado de ARTICULO 29. Sin contenido. ARTICULO 30. Sin contenido. ARTICULO 28. Sin contenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 208, S 8, H TF 1911, I/A 8 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 208, S 8, H TF 1911, I/A 8 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-38
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 208, S 8, H TF 1911, I/A 8 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-38
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 207, S 8, H TF 1911, I/A 7 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
- Aprobar el nuevo texto de los Estatutos Sociales, que incluye, entre otros, la modificación de la forma de organizar elOrgano de Administración, el régimen de transmisión de las acciones y otras materias a fin de actualizar los Estatutos a las nuevas modificaciones legislativas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 205, S 8, H TF 1911, I/A 6 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 205, S 8, H TF 1911, I/A 6 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38