CANARIASHOP SENSACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Baltasar Nuñez, 12
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANARIASHOP SENSACIONES SL
CIF B76592849
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Pestano Lidia
VINCULACIONES DE CANARIASHOP SENSACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANARIASHOP SENSACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Pestano Lidia | Administrador Unico | 17/03/2015 | 17/12/2020 |
Rodriguez Pestano Lidia | Socio Unico | 17/03/2015 | 17/12/2020 |
Rodriguez Pestano Lidia | Liquidador | 17/12/2020 | 17/12/2020 |
Ramos Megolla Jesus Martin | Socio Unico | 15/01/2013 | 17/03/2015 |
Ramos Megolla Jesus Martin | Administrador Unico | 15/01/2013 | 17/03/2015 |
ACTOS BORME DE CANARIASHOP SENSACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
- C/ BALTASAR NUÑEZ 12 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 214, S 8, H TF 51216, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38