CANARIAS SHIPPING ACTIVIDADES PORTUARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sao Paulo, S/N
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social CANARIAS SHIPPING ACTIVIDADES PORTUARIAS SL
CIF B35782077
Fecha de Constitución 12/12/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CANARIAS SHIPPING ACTIVIDADES PORTUARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANARIAS SHIPPING ACTIVIDADES PORTUARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esquivel Astelarra Francisco Javier | Administrador Solidario | 22/01/2019 | 31/12/2019 |
Esquivel Astelarra Francisco Javier | Apoderado | 24/12/2015 | 31/12/2019 |
Martinez-arroyo Beautell Gabriela | Administrador Solidario | 22/01/2019 | 31/12/2019 |
Martinez-arroyo Beautell Gabriela | Administrador Unico | 24/12/2015 | 22/01/2019 |
Esquivel Astelarra Javier | Administrador Unico | 24/12/2015 |
ACTOS BORME DE CANARIAS SHIPPING ACTIVIDADES PORTUARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 32, S 8, H GC 31440, I/A 9 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 32, S 8, H GC 31440, I/A 9 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-35
- La adquisición, cesión, inversión, tenencia, disfrute, administración, gestión y negociación en general, de toda clase de títulos y valores mobiliarios, cotizados en Bolsa o no... la explotación con fines turísticos de forma permanente de hoteles, villas, bungalows y apartamentos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 31, S 8, H GC 31440, I/A 8 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 31, S 8, H GC 31440, I/A 8 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
- Otras modificaciones estatutarias: 12. Referente a la Retribución de los Cargos. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 31, S 8, H GC 31440, I/A 8 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 31, S 8, H GC 31440, I/A 8 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 31, S 8, H GC 31440, I/A 8 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 30, S 8, H GC 31440, I/A 7 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-35
- La adquisición , cesión, inversión, tenencia, disfrute, administración, gestión y negociación en general, de toda clase de títulos y valores mobiliarios, cotizados en Bolsa o no, ... La prestación de servicios de limpieza y mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones industriales, .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 30, S 8, H GC 31440, I/A 6 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 30, S 8, H GC 31440, I/A 6 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-35