CANALINK HOLDCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 35
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CANALINK HOLDCO SL
CIF B85593861
Capital Social 629240.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 07/01/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gajate Plasencia Alfonso
Propietario ISLALINK SL
VINCULACIONES DE CANALINK HOLDCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANALINK HOLDCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertrand Damien Jean Marie | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
Bertrand Damien Jean Marie | Consejero | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
Gajate Plasencia Alfonso | Consejero | 03/02/2009 | 31/01/2014 |
Gajate Plasencia Alfonso | Apoderado | 03/02/2009 | 31/01/2014 |
Gajate Plasencia Alfonso | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
Gajate Plasencia Alfonso | Presidente | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
ISLALINK SL | Socio Unico | 03/02/2010 | 31/01/2014 |
Masselot Brice | Secretario | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
Masselot Brice | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
Masselot Brice | Consejero | 22/05/2013 | 31/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CANALINK HOLDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 26, S 8, H M 475664, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 26, S 8, H M 475664, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 25, S 8, H M 475664, I/A 8 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 25, S 8, H M 475664, I/A 8 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 25, S 8, H M 475664, I/A 8 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 25, S 8, H M 475664, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 25, S 8, H M 475664, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-100-28
Capital Anterior: | 480.490,00 | Euros |
Aumento de capital: | 148.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 629.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 24, S 8, H M 475664, I/A 6 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Capital Anterior: | 4.240,00 | Euros |
Aumento de capital: | 476.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 480.490,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.232,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26395 , F 24, S 8, H M 475664, I/A 6 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28