CAN KOI SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG 1 DE TORRELLANO ALTO - PARCELA 77-A
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CAN KOI SL
CIF B57714479
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/05/2011
Nombres Anteriores
- MERCURAGO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAN KOI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAN KOI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conradi Paul Daniel | Liquidador | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
Conradi Paul Daniel | Administrador Unico | 18/01/2012 | 26/07/2018 |
Sempere Botella Norberto Ignacio | Apoderado | 17/04/2013 | 26/07/2018 |
Conradi Paul Daniel | Administrador Mancomunado | 09/06/2011 | 18/01/2012 |
Meier Zeno-alois | Administrador Mancomunado | 09/06/2011 | 18/01/2012 |
ACTOS BORME DE CAN KOI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
- POLIG 1 DE TORRELLANO ALTO - PARCELA 77-A (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 5 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 3 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 3 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 88, S 8, H A 126843, I/A 3 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-03