CAMPUS SANT JUST SL
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CAMPUS SANT JUST SL
CIF B60822566
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Teléfono 93 893 40 58
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAMPUS SANT JUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPUS SANT JUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espadale Llobet Jose | Administrador Unico | 25/05/2017 | 28/07/2021 |
Añoveros Trias De Bes Francisco Xabier | Administrador Unico | 05/10/2015 | 02/02/2017 |
Genis Girones Anna | Administrador Unico | 05/10/2015 |
ACTOS BORME DE CAMPUS SANT JUST SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28053 , F 48, S 8, H B 128882, I/A 9 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28053 , F 48, S 8, H B 128882, I/A 8 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28053 , F 48, S 8, H B 128882, I/A 7 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28053 , F 47, S 8, H B 128882, I/A 6 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28053 , F 47, S 8, H B 128882, I/A 6 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08