CAMPOY TRAMITACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prieta, 7
Código Postal 11402
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social CAMPOY TRAMITACIONES SL
CIF B11860798
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/05/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAMPOY TRAMITACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPOY TRAMITACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcantarilla Parra Maria Del Mar | Liquidador | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
Alcantarilla Parra Maria Del Mar | Consejero | 10/01/2013 | 31/05/2018 |
Campoy Lopez Magdalena | Consejero | 10/01/2013 | 31/05/2018 |
Navas Roman Alfonso | Presidente | 10/01/2013 | 31/05/2018 |
Navas Roman Alfonso | Consejero | 10/01/2013 | 31/05/2018 |
Rodriguez De Medina Salido Jose | Secretario | 10/01/2013 | 31/05/2018 |
Rodriguez De Medina Salido Jose | Consejero | 10/01/2013 | 31/05/2018 |
Alcantarilla Parra Maria Del Mar | Administrador Solidario | 10/01/2013 | |
Navas Roman Alfonso | Administrador Solidario | 10/01/2013 |
ACTOS BORME DE CAMPOY TRAMITACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 112, S 8, H CA 35852, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 112, S 8, H CA 35852, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 112, S 8, H CA 35852, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-11
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 112, S 8, H CA 35852, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 111, S 8, H CA 35852, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 111, S 8, H CA 35852, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 111, S 8, H CA 35852, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11