CAMPOS ALENTEJANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Kerria, 32
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMPOS ALENTEJANOS SL
CIF B86402930
Capital Social 590597.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Silvela Silvela Felipe
Propietario PRADOMUDO SL
VINCULACIONES DE CAMPOS ALENTEJANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPOS ALENTEJANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRADOMUDO SL | Socio Unico | 15/03/2012 | 04/09/2018 |
Silvela Silvela Felipe | Administrador Unico | 19/10/2017 | 04/09/2018 |
Santisteban Aranaga Joaquin | Administrador Unico | 15/03/2012 | 19/10/2017 |
ACTOS BORME DE CAMPOS ALENTEJANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 193, S 8, H M 533834, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 193, S 8, H M 533834, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 193, S 8, H M 533834, I/A 2 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 193, S 8, H M 533834, I/A 2 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 190, S 8, H M 533834, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 190, S 8, H M 533834, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Dirección:C/ KERRIA, Nº 32, 2º A (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:29/12/11
Capital:590.597,00 Euros
Objeto social:1.-La direccion y gestion como sociedad matriz o holding de sus sociedadesfiliales y participadas en los aspectos industriales tecnicos comerciales financieros y administrativos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 190, S 8, H M 533834, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28