CAMPOFRIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 87
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMPOFRIO SA
CIF A28339612
Capital Social 76198.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAMPOFRIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPOFRIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juste Ortega Alfonso | Consejero | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
Juste Ortega Gonzalo | Liquidador | 16/01/2020 | 16/01/2020 |
Juste Ortega Gonzalo | Consejero Delegado | 28/05/2019 | 16/01/2020 |
Juste Ortega Gonzalo | Secretario | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
Juste Ortega Gonzalo | Consejero | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
Lopez Laguna Guerrero Ricardo | Consejero | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
Moreno Cervera Jose Luis | Consejero | 27/03/2017 | 16/01/2020 |
Ortega Diaz Ambrona Juan Manuel | Presidente | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
Ortega Diaz Ambrona Juan Manuel | Consejero | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
Ortega Diego Juan | Consejero | 07/12/2016 | 16/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMPOFRIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 14, S 8, H M 69145, I/A 27 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 14, S 8, H M 69145, I/A 27 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 14, S 8, H M 69145, I/A 27 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 14, S 8, H M 69145, I/A 27 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 13, S 8, H M 69145, I/A 26 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 13, S 8, H M 69145, I/A 26 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
- C/ ALCALA, 87-5º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 13, S 8, H M 69145, I/A 25 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 13, S 8, H M 69145, I/A 24 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 12, S 8, H M 69145, I/A 23 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 12, S 8, H M 69145, I/A 23 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28