CAMPOAMOR ASESORIA URBANISTICA SL - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social CAMPOAMOR ASESORIA URBANISTICA SL
CIF B99178899
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CAMPOAMOR ASESORIA URBANISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPOAMOR ASESORIA URBANISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colas Gil Maria Josefa | Liquidador Solidario | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Colas Gil Maria Josefa | Administrador Solidario | 06/05/2021 | 16/12/2021 |
Martinez Colas Amaya | Liquidador Solidario | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Martinez Colas Amaya | Administrador Solidario | 06/05/2021 | 16/12/2021 |
Martinez Colas Javier | Liquidador Solidario | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Martinez Colas Javier | Administrador Solidario | 06/05/2021 | 16/12/2021 |
Colas Gil Maria-jose | Administrador Mancomunado | 06/05/2021 | |
Martinez Saez Javier Francisco | Administrador Mancomunado | 06/05/2021 |
ACTOS BORME DE CAMPOAMOR ASESORIA URBANISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 191, S 8, H Z 45148, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-50