CAMPO LIBRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro La Iglesia, 36
Código Postal 39314
Municipio Santillana del Mar
Provincia Cantabria
Razón Social CAMPO LIBRE SL
CIF B39604392
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/04/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CAMPO LIBRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPO LIBRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrera Diego Luis Fernando | Liquidador Mancomunado | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
Herrera Diego Luis Fernando | Administrador Mancomunado | 07/05/2012 | 14/01/2020 |
Saint Palais Martinez Leopoldo | Liquidador Mancomunado | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
Saint Palais Martinez Leopoldo | Administrador Mancomunado | 07/05/2012 | 14/01/2020 |
Herrera Diego Luis Fernando | Apoderado | 07/05/2012 | |
Saint Palais Martinez Leopoldo | Administrador Unico | 07/05/2012 |
ACTOS BORME DE CAMPO LIBRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 57, S 8, H S 16422, I/A 4 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-217-39