CAMPO DE ALISTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tajo, 155
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CAMPO DE ALISTE SA
CIF A79229779
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAMPO DE ALISTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPO DE ALISTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin De Prado Jesus | Administrador Unico | 26/09/2018 | 28/08/2023 |
Martin De Prado Jesus | Liquidador | 28/08/2023 | 28/08/2023 |
Elena Diaz Fernando | Representante | 04/01/2012 | 26/09/2018 |
PROMOCIONES ECOLAR SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 13/01/2011 | 26/09/2018 |
Martin De Prado Jesus | Representante | 13/01/2011 | 04/01/2012 |
Martin Prado Jesus | Administrador Unico | 13/01/2011 |
ACTOS BORME DE CAMPO DE ALISTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 5 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 5 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 105, S 8, H M 509725, I/A 4 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
- Se publicó por error en la inscripción 2& de la sociedad el domicilio Avenida del Tajo, 155 de Madrid siendo lo correcto Avenida del Talgo, 155 de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 104, S 8, H M 509725, I/A 2 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 104, S 8, H M 509725, I/A 3 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 104, S 8, H M 509725, I/A 3 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28