CAMPING PINAR DEL REY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav Canaders, 2
Código Postal 17002
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMPING PINAR DEL REY SL
CIF B04746426
Capital Social 51086.02 Euros
Actividad Campings
Fecha de Constitución 21/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAMPING PINAR DEL REY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPING PINAR DEL REY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Valle Marcos | Liquidador | 07/06/2016 | 03/05/2018 |
Genover Mas Frances | Consejero | 14/09/2012 | 03/05/2018 |
Genover Mas Francesc | Apoderado Solidario | 06/05/2013 | 03/05/2018 |
Lafuente Pallas Jose Maria | Apoderado Solidario | 06/05/2013 | 03/05/2018 |
GENOVER 4 SL | Administrador Unico | 10/05/2016 | 07/06/2016 |
Cervero Puig Jose | Consejero | 14/09/2012 | 10/05/2016 |
Garcia Fornieles Maria Mercedes | Secretario | 14/09/2012 | 10/05/2016 |
Garcia Fornieles Maria Mercedes | Consejero | 14/09/2012 | 10/05/2016 |
Genover Mas Francesc | Consejero | 10/05/2016 | |
Genover Mas Francesc | Presidente | 14/09/2012 | 10/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMPING PINAR DEL REY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 44, S 8, H GI 60578, I/A 7 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 44, S 8, H GI 60578, I/A 6 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-17
- TRVA CANADERS 2 ATICO (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 44, S 8, H GI 60578, I/A 6 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 44, S 8, H GI 60578, I/A 6 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 44, S 8, H GI 60578, I/A 6 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 189, S 8, H AL 40217, I/A 5 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 189, S 8, H AL 40217, I/A 5 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-04
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 189, S 8, H AL 40217, I/A 5 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.- El capital social se fija en la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS DE EURO (51.086,02 E) desembolsado en su totalidad y dividido en MIL SETECIENTAS (1.700) participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 188, S 8, H AL 40217, I/A 4 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-04
Capital Anterior: | 15.025,30 | Euros |
Aumento de capital: | 36.060,72 | Euros |
Capital Actual: | 51.086,02 | Euros |
Porcentaje: | 240,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 188, S 8, H AL 40217, I/A 4 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-04