CAMP BASE RAVET BIKE C-17 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL DE LA BASSA 15 NAU B
Código Postal 08150
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CAMP BASE RAVET BIKE C-17 SL
CIF B67003939
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/04/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CAMP BASE RAVET BIKE C-17 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMP BASE RAVET BIKE C-17 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMP BASE OUTDOOR GROUP SL | Administrador Mancomunado | 15/05/2017 | 01/06/2022 |
Jodar Serrano Carlos Manuel | Apoderado Solidario | 22/05/2017 | 01/06/2022 |
Jodar Serrano Carlos Manuel | REPR.143 RRM | 15/05/2017 | 01/06/2022 |
Martinez Ravetllat Lluis | Apoderado Solidario | 22/05/2017 | 01/06/2022 |
Martinez Ravetllat Lluis | REPR.143 RRM | 15/05/2017 | 01/06/2022 |
RM SUMMIT BIKE S SL | Administrador Mancomunado | 15/05/2017 | 01/06/2022 |
Roig Farran Trinitat | Administrador Concursal | 19/07/2021 | 01/06/2022 |
ACTOS BORME DE CAMP BASE RAVET BIKE C-17 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 104, S 8, H B 503126, I/A 4 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1167/2020, AUTO FIRME DE FECHA 21/04/2022, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 104, S 8, H B 503126, I/A 4 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 104, S 8, H B 503126, I/A 4 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1167/2020, AUTO FIRME DE FECHA 16/07/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 103, S 8, H B 503126, I/A 3 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 103, S 8, H B 503126, I/A 3 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 102, S 8, H B 503126, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 99, S 8, H B 503126, I/A 1 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Dirección:CL DE LA BASSA 15 NAU B (PARETS DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:27/04/17
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:LA DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION, COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, DE TODA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS, EN ESPECIAL ARTICULOS DEPORTIVOS Y BICICLETAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 99, S 8, H B 503126, I/A 1 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08