CAMP BASE ONLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Cerdanyola, 79
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMP BASE ONLINE SL
CIF B65891608
Capital Social 13100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/10/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jodar Serrano Carlos Manuel
VINCULACIONES DE CAMP BASE ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMP BASE ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jodar Serrano Carlos Manuel | Administrador Unico | 26/08/2016 | 01/06/2022 |
Roig Farran Trinitat | Administrador Concursal | 19/07/2021 | 01/06/2022 |
Devant Garrote Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 19/10/2012 | 22/10/2015 |
Polo Cots Sergi | Administrador Mancomunado | 19/10/2012 | 22/10/2015 |
ACTOS BORME DE CAMP BASE ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 134, S 8, H B 428633, I/A 6 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1171/2020, AUTO FIRME DE FECHA 21/04/2022, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 134, S 8, H B 428633, I/A 6 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 134, S 8, H B 428633, I/A 6 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1171/2020, AUTO FIRME DE FECHA 16/07/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 133, S 8, H B 428633, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 133, S 8, H B 428633, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 322,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 132, S 8, H B 428633, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 132, S 8, H B 428633, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 132, S 8, H B 428633, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 131, S 8, H B 428633, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Dirección:AV CERDANYOLA 79 81 LOCAL COMERCIAL (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:19/10/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONS Y MANTENIMIENTOS. COMERCIOA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.ACTIVIDADES PROFESIONALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 131, S 8, H B 428633, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08