CAMP BASE ARESTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL DE LA BASSA, 15 NAU A
Código Postal 08150
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CAMP BASE ARESTA SL
CIF B67200576
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/04/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CAMP BASE OUTDOOR GROUP SL
VINCULACIONES DE CAMP BASE ARESTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMP BASE ARESTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMP BASE OUTDOOR GROUP SL | Administrador Unico | 20/04/2018 | 01/06/2022 |
Jodar Serrano Carlos Manuel | REPR.143 RRM | 20/04/2018 | 01/06/2022 |
Roig Farran Trinitat | Administrador Concursal | 05/05/2021 | 01/06/2022 |
ACTOS BORME DE CAMP BASE ARESTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 52, S 8, H B 518038, I/A 3 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1168/2020, AUTO FIRME DE FECHA 21/04/2022, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 52, S 8, H B 518038, I/A 3 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 52, S 8, H B 518038, I/A 3 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1168/2020, AUTO FIRME DE FECHA 16/07/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 50, S 8, H B 518038, I/A 2 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 50, S 8, H B 518038, I/A 2 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CAMP BASE OUTDOOR GROUP S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 48, S 8, H B 518038, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 48, S 8, H B 518038, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Dirección:CL DE LA BASSA, 15 NAU A (PARETS DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:09/04/18
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION, COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS EN ESPECIAL ARTICULOS DEPORTIVOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 48, S 8, H B 518038, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08