CAMOSA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Miquel, 36
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMOSA INVERSIONES SL
CIF B07967540
Capital Social 4617197.36 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAMOSA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMOSA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aertken Sandra | Apoderado Solidario | 19/03/2019 | 05/01/2021 |
Aertken Sandra | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 05/01/2021 |
Aertken Sandra | Apoderado Solidario | 05/01/2021 | |
Cabañero Ponce Maria Helena | Apoderado Solidario | 04/03/2020 | 05/01/2021 |
Cabañero Ponce Maria Helena | Apoderado Solidario | 19/03/2019 | 05/01/2021 |
Cabañero Ponce Maria Helena | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 05/01/2021 |
Cabañero Ponce Maria Helena | Apoderado Solidario | 05/01/2021 | |
Eifler Gerhard Albert | Administrador Unico | 09/05/2013 | 05/01/2021 |
Eifler Gerhard Albert | Liquidador | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
Pohle Bastian | Apoderado Solidario | 04/03/2020 | 05/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMOSA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 95, S 8, H PM 34243, I/A 11 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 95, S 8, H PM 34243, I/A 11 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 95, S 8, H PM 34243, I/A 11 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 95, S 8, H PM 34243, I/A 11 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 95, S 8, H PM 34243, I/A 11 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 94, S 8, H PM 34243, I/A 10 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-07
- Otras modificaciones estatutarias: 7.- Cada participación, proporcionalmente a su valor nominal, da derecho a una fracción proporcional a las participaciones existentes en la propiedad del activo social y en la distribución de beneficios, en la misma proporción participará en los aumentos de capital que puedan acordarse y en el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 94, S 8, H PM 34243, I/A 9 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-07
Capital Anterior: | 117.197,36 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.617.197,36 | Euros |
Porcentaje: | 3.839,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 94, S 8, H PM 34243, I/A 9 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 176, S 8, H PM 34243, I/A 8 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 175, S 8, H PM 34243, I/A 7 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-07