CAMLANN 537 AD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Saragossa, 12
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMLANN 537 AD SL
CIF B65583270
Capital Social 3724038.89 Euros
Actividad Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
Fecha de Constitución 09/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAMLANN 537 AD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMLANN 537 AD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomer Kammuller Cristina | Liquidador | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
Colomer Kammuller Cristina | REPR.143 RRM | 21/08/2015 | 18/12/2019 |
Perez Gonzalez Carlos | Apoderado Solidario | 23/12/2014 | 18/12/2019 |
ROB GESTION SL | Administrador Unico | 21/08/2015 | 18/12/2019 |
Sont Colomer Jose | Apoderado Solidario | 30/01/2015 | 18/12/2019 |
Colomer Kammuller Cristina | REPR.143 RRM | 19/01/2015 | 21/08/2015 |
ROB GESTION SL | Presidente | 19/01/2015 | 21/08/2015 |
ROB GESTION SL | Consejero | 19/01/2015 | 21/08/2015 |
ROB GESTION SL | Consejero Delegado | 19/01/2015 | 21/08/2015 |
Sont Colomer Alberto | Consejero | 19/01/2015 | 21/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMLANN 537 AD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 109, S 8, H B 412458, I/A 14 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Capital Anterior: | 620.608,89 | Euros |
Aumento de capital: | 3.103.430,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.724.038,89 | Euros |
Porcentaje: | 500,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 109, S 8, H B 412458, I/A 14 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 109, S 8, H B 412458, I/A 14 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 109, S 8, H B 412458, I/A 14 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Capital Anterior: | 270.608,91 | Euros |
Aumento de capital: | 349.999,98 | Euros |
Capital Actual: | 620.608,89 | Euros |
Porcentaje: | 129,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 108, S 8, H B 412458, I/A 13 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Capital Anterior: | 151.690,00 | Euros |
Aumento de capital: | 118.918,91 | Euros |
Capital Actual: | 270.608,91 | Euros |
Porcentaje: | 78,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 108, S 8, H B 412458, I/A 12 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
- CL SARAGOSSA Num.12 (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 108, S 8, H B 412458, I/A 11 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Capital Anterior: | 1.379.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.227.310,00 | Euros |
Capital Actual: | 151.690,00 | Euros |
Porcentaje: | 89,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 107, S 8, H B 412458, I/A 10 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 107, S 8, H B 412458, I/A 10 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 107, S 8, H B 412458, I/A 10 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08