CAMINO TRIGO SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Azalea, 215
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social CAMINO TRIGO SPORT SL
CIF B83901207
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 25/03/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CAMINO TRIGO SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMINO TRIGO SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camino Gomez Pedro Manuel | Administrador Solidario | 14/07/2017 | 19/10/2022 |
Trigo Aizpuru Amparo | Administrador Solidario | 14/07/2017 | 19/10/2022 |
Camino Trigo Sergio Luis | Administrador Solidario | 14/07/2017 | 05/12/2019 |
Camino Gomez Pedro Manuel | Administrador Unico | 02/06/2014 | 14/07/2017 |
ACTOS BORME DE CAMINO TRIGO SPORT SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 45, S 8, H M 352453, I/A 5 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CAMINO TRIGO SPORT SL
Nif:B83901207
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Resolución:21/09/2022
Número Procedimiento Concursal:383/2022
Datos Registrales:
Tomo:
19991
Libro:
0
Folio:
45
Hoja:
8-352453
Inscripción:
5
Fecha Inscripción19/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 45, S 8, H M 352453, I/A 5 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CAMINO TRIGO SPORT SL
Nif:B83901207
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Resolución:21/09/2022
Número Procedimiento Concursal:383/2022
Datos Registrales:
Tomo:
19991
Libro:
0
Folio:
45
Hoja:
8-352453
Inscripción:
5
Fecha Inscripción19/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 45, S 8, H M 352453, I/A 5 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 45, S 8, H M 352453, I/A 4 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 44, S 8, H M 352453, I/A 3 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 44, S 8, H M 352453, I/A 3 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 44, S 8, H M 352453, I/A 3 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 44, S 8, H M 352453, I/A 3 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 44, S 8, H M 352453, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19991 , F 44, S 8, H M 352453, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28