CAMINO DE LA ISABELA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 46
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMINO DE LA ISABELA SL
CIF B88317102
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 15/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez De Las Matas Antonio
VINCULACIONES DE CAMINO DE LA ISABELA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMINO DE LA ISABELA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Ramon Jacob-ernst Ana Maria | Apoderado Solidario | 29/03/2019 | 21/11/2023 |
Ortiz De La Torre Collantes Javier | Apoderado Solidario | 29/03/2019 | 21/11/2023 |
Sanchez De Las Matas Antonio | Administrador Unico | 01/03/2023 | 21/11/2023 |
De Ramon Martinez Juan Claudio | Administrador Unico | 13/03/2019 | 01/03/2023 |
ACTOS BORME DE CAMINO DE LA ISABELA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 151, S 8, H M 686381, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CAMINO DE LA ISABELA SL
Nif:B88317102
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:MOISES GUILLAMON RUIZ
Fecha de Resolución:03/11/2023
Número Procedimiento Concursal:296/2006
Datos Registrales:
Tomo:
38596
Libro:
0
Folio:
151
Hoja:
8-686381
Inscripción:
6
Fecha Inscripción21/11/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 151, S 8, H M 686381, I/A 6 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
- Apertura del procedimiento especial de microempresa de liquidación, manteniendo las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 150, S 8, H M 686381, I/A 5 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 150, S 8, H M 686381, I/A 4 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 150, S 8, H M 686381, I/A 4 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
- AVDA DE ALBERTO ALCOCER, NUMERO 46-B, 10ºC (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 150, S 8, H M 686381, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 149, S 8, H M 686381, I/A 2 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 147, S 8, H M 686381, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Dirección:PLAZA DEL GOBERNADOR S/N - CENTRO COMERCIAL LA EST (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:15/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La adquisición, enajenación, transformación, construcción y explotación de terrenos, su urbanización, parcelación, explotación y venta; la realización por cuenta propia o de terceros de toda clase de edificaciones destinadas a viviendas y locales de negocio o a fines industriales o ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 147, S 8, H M 686381, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28